Qui est Salma Ennaifer, proposée Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères ?
Proposée au poste de secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Salma Ennaifer est née en 1977. Elle est expert comptable et titulaire d'un Master en...
Achref Chargui à la tête des journées musicales de Carthage
Le ministère des affaires culturelles a annoncé, vendredi, la nomination de l'artiste Achref Chargui à la tête des Journées Musicales de Carthage pour les...
Mourad Ben Chaâbane, nouveau président du Conseil d’administration de la Bourse de Tunis
Mourad Ben Chaâbane, DG de MAC SA, succède à Khaled Zribi (CGF) à la tête du Conseil d'administration de la bourse de Tunis.
Le conseil...
Qui est Mongi Marzouk, proposé au poste de ministre de l’Energie et de la Transition énergétique ?
Mongi Marzouk, candidat au poste de ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique dans le gouvernement d'Elyes Fakhfakh, est né le...
SOTETEL : Samir Saied nommé Président du Conseil d’Administration
Le Conseil d'Administration de la Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL », réuni le lundi 08 Juin 2020 a décidé la nomination de...
Abdelbasset Belhassan réélu à la tête de l’IADH
Abdelbasset Belhassan a été réélu, vendredi 28 avril, pour un nouveau mandat de trois ans, à la tête de l'Institut arabe des droits de...
Gouvernement Chahed III : Nouvelle composition, les arrivants et les partants
Après l'annonce du remaniement, dans la soirée du lundi 5 novembre 2018, avec 18 nouvelles nominations ministérielles et de secrétariats d'Etat dans son gouvernement...
Hassène Feki, nouveau Président de la FTUSA
La Fédération Tunisienne des sociétés d'Assurances (FTUSA) a annoncé, lundi, la nomination de Hassène Feki au poste de Président de la Fédération, succédant ainsi...
Paris sportifs : Promosport devient la Société Tunisienne des Jeux
"La Société Tunisienne des Jeux" sera la nouvelle dénomination de la Société Promosport, selon un nouveau décret gouvernemental qui y ajoute de nouveaux jeux...
Mohamed Naceur Ammar coopté expert international par la Commission des Titres d’Ingénieurs
Mohamed Naceur Ammar, président du Conseil d'Administration d'Esprit, a été coopté en qualité d'expert international par la Commission des Titres d'Ingénieurs.
"Une reconnaissance qui honore...
GITAS Tunisie : Stefania Dallali et Sonia Gharbi à la présidence de l’industrie aéronautique
Le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales - GITAS- a tenu son Assemblée Générale Elective, le 26 Septembre 2024, à Gammarth.
A l’issue de...
Nomination : Makram Chouchane nommé P-DG de la Société Promosport
Makram Chouchane a été nommé, par décret gouvernemental, président directeur général de la société Promosport dont il était déjà président du conseil.
Docteur en finances,...
Nacef Belkhiria élu président du Conseil des Chambres Mixtes
Le Conseil des Chambres Mixtes (CMM) a procédé le 24 septembre 2024 à l'élection de M. Nacef Belkhiria, Président de la Chambre de commerce...
Tunisie : Nouvelles nominations au ministère du Tourisme
Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé, lundi 25 janvier, la nomination de Lamia Hajji Kahia, au poste de chef de cabinet...
Bochra Belhaj Hamida et Wided Bouchamaoui, membres du Conseil consultatif hommes-femmes du G7
Bochra Bel Haj Hamida, députée et présidente de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité (COLIBE), et Wided Bouchamaoui, femme d'affaires, ont été...